ymddiriedolwyr FRIENDS OF HISTON & IMPINGTON COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1185578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vernon Dudley | Cadeirydd | 14 June 2019 |
|
|
||||
Nicola Fraser | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Paul Grafham | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Rob Fisher | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Jessica Pratt | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Rebecca Strivens | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Daniel Herbert Kelly | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
EDD STONHAM | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Chris Cox | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Richard Martin | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Dr David Wilson | Ymddiriedolwr | 14 June 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.