ymddiriedolwyr THE SPALDING MEMORIAL EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1188315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jonathan Collis | Cadeirydd | 10 March 2018 |
|
|||||||
Dr Ankur Barua BSc, PhD | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||||
Dr Syed Mohamed Atif Imtiaz | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||||
Professor Anna Susan King DPhil | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||||
Professor Johanna Stiebert PhD, MPhil | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||||
Professor Timothy Hugh Barrett MA PHD | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||||
Dr EDWARD DAVID KESSLER | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|||||||
Professor ROBERT PATTERSON GORDON LITTD FBA | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|
||||||
DR KEVIN WARD MA PHD | Ymddiriedolwr | 02 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.