Hanes ariannol NEWARK AND NOTTINGHAMSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 514080
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.01m £1.06m £2.39m £2.84m £2.90m
Cyfanswm gwariant £2.11m £1.21m £2.33m £2.74m £2.86m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £123.87k £63.06k £19.01k £14.47k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £300 £426.00k £12.95k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £6.23k £12.00k £27.00k £8.00k £8.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.53m £597.00k £1.88m £2.28m £2.31m
Incwm - Weithgareddau elusennol £325.98k £17.00k £476.00k £534.00k £560.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £10.24k £9.00k £4.00k £17.00k £18.00k
Incwm - Arall £141.46k £421.00k £8.00k £2.00k £4.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.05m £636.00k £1.12m £1.31m £1.39m
Gwariant - Ar godi arian £1.06m £578.00k £1.22m £1.43m £1.46m
Gwariant - Llywodraethu £8.00k £8.00k £9.00k £10.00k £10.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.61k £1.63k £1.66k £1.39k £1.43k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0