ymddiriedolwyr CHARTERED INSTITUTE OF ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Rhif yr elusen: 1189915
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Suzanne Debra Lawley | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Paul William Whitby | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Eleanor Jane Strike | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Hannah Williams | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Dr Paul Clack | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Christopher James Gerrard | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Dr David John Hirst | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Pamela Ann Nolan | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|||||
Dr Caroline Eloise McParland | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Will Woodrow | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Dr Richard John Handley | Ymddiriedolwr | 12 June 2020 |
|
|
||||
Penelope Anne Lewns | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.