ymddiriedolwyr GREATER MANCHESTER WOMEN'S SUPPORT ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1189924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Evans | Cadeirydd | 18 June 2024 |
|
|||||||
NICOLE GUY | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|||||||
DAVID JOHN BAGLEY | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|||||||
Catherine Fattori Fraser | Ymddiriedolwr | 15 February 2023 |
|
|
||||||
Julie Patricia Lucas | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||
Hannah Wright | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||||
Martha Allen | Ymddiriedolwr | 12 August 2020 |
|
|
||||||
Diane Curry | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||||
Jean Coates Topping | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
|
||||||
Dr Katherine Potier de la Morandiere | Ymddiriedolwr | 13 November 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.