ymddiriedolwyr ST GILES’ CHURCH, DESBOROUGH
Rhif yr elusen: 1183557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hannah Mary Jeffery | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Andrew Farrington | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Leigh Kenward | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
June Mary Pereira | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
ALAN JAMES WINDOW | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Rev Noel Nhariswa | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||
Kim Louise Rowbotham | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Jo-Anne Moore | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Gloria Akosua Jinadu | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Jeffrey Martin Lawrence | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Timothy David Jeffery | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Wendy Doreen Steel | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Carolyn Rice | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|||||
ANN WINDOW | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|||||
Steven Burt | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
DAVID CHARLES COX | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Raymond John Toyne | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Katie elizabeth Steel | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Rev Neil Malcolm Clarke | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Catherine Joan Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Peter Shuker | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||
Philip Donald Rice | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Karen Elaine Dougan-Mabbutt | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Karen Lennox | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
John Edward Lund | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Pauline Jane Clarke Mrs | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.