Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, FARSLEY
Rhif yr elusen: 1185811

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gareth Howles | Cadeirydd | 03 December 2020 |
|
|
||||
Christine Glover | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Alan Saxton | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Val Bergin | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Howard Bradley | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Joel Isaacson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Jill Mulligan | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Lorna Sykes | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Beverley Tuke | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Eileen Sheller | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Shirley Walker | Ymddiriedolwr | 01 April 2012 |
|
|
||||
Janet Whitaker | Ymddiriedolwr | 01 April 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.