CAMBRIDGE GIRLS CHESS INITIATIVE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Cambridge Girls Chess Initiative (CGCI) encourages young girls to play more chess. CGCI offers nine training sessions per year (three sessions per school term), on Sunday afternoons, at three levels, beginners, intermediate and advanced. CGCI also participates at the Cambridge Chess Championship with a girls-only team.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 July 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Elisa Faraglia | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Professor Mette Eilstrup-Sangiovanni | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Professor Chrysi Giannitsarou | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
KERRY CARTER COX | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2020 | 30/07/2021 | 30/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £505 | £0 | £50 | |
|
Cyfanswm gwariant | £886 | £20 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 342 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 342 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2020 | 30 Mawrth 2022 | 304 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2020 | 30 Mawrth 2022 | 304 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 10 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE TEACHING DEVELOPMENT AND SUPERVISION OF THE PLAYING OF CHESS AMONGST SCHOOL AGE GIRLS IN CAMBRIDGE SO AS TO DEVELOP THEIR CAPABILITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Jollyboys
Bakers Lane
Felsted
DUNMOW
Essex
CM6 3LP
- Ffôn:
- 01371 823162
- E-bost:
- cam.girls.chess@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window