ymddiriedolwyr EMMANUEL EVANGELICAL CHURCH (BAPTIST) NEWPORT
Rhif yr elusen: 1186269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDREW MARK PITT | Cadeirydd | 09 November 2020 |
|
|||||
Stephen Nii Awuley Ashong | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Jonathan Paul Lewis | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
BERNARD EMMANUEL TETTEH QUAYE | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
GARETH JOHN JAMES | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
IAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
DAVID MORGAN PEGINGTON | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
NEIL ANTHONY JENKINS | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
GEORGE SAMUEL HEWARD | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
MARK ANDREW JENKINS | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.