ymddiriedolwyr AUDLEY AND DISTRICT MALE VOICE CHOIR
Rhif yr elusen: 514488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (59 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Johnson | Cadeirydd | 19 November 2013 |
|
|
||||
Greg Walker | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Alan Griffiths | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Brian Hewitt | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Neil Munro | Ymddiriedolwr | 02 February 2023 |
|
|
||||
Karl Smith | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
David Eardley | Ymddiriedolwr | 02 April 2015 |
|
|
||||
Deric Cotterill | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
Kenneth Williamson | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
||||
MALCOLM STUART SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALLAN WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.