Hanes ariannol THE HUDDERSFIELD CONTEMPORARY MUSIC FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 514614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.57k | £559.63k | £381.15k | £470.99k | £583.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £635.42k | £557.78k | £254.61k | £456.88k | £621.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £357.59k | £306.26k | £302.01k | £340.82k | £287.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £33.19k | £17.17k | N/A | N/A | £10.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £585.23k | £542.26k | N/A | N/A | £571.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £195 | N/A | N/A | £565 | |
|
Incwm - Arall | £151 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £623.86k | £539.49k | N/A | N/A | £621.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.56k | £18.29k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £46.59k | £41.60k | N/A | N/A | £54.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.