Ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION OF SAFEGUARDING PARTNERS

Rhif yr elusen: 1186634
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mary Emson Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Anita Erhabor Ymddiriedolwr 01 January 2025
Dim ar gofnod
Alison Cutler Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
Ann Lorek Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Laurelle Brown Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Daksha Mistry Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
David Goosey Ymddiriedolwr 01 January 2024
Dim ar gofnod
Christopher Miller MA Ymddiriedolwr 01 December 2022
Dim ar gofnod
Nasima Patel Ymddiriedolwr 02 January 2021
Dim ar gofnod
Jenny Pearce Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod