TOUR DE MANC CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Tour de Manc has no employees and everything is done on a voluntary basis. We provide significant funds for Greater Manchester charities, projects and good causes. Our driving principles are to make a difference to the lives of Manc people, encourage cycling for health and be inclusive.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Rubins | Cadeirydd | 19 August 2019 |
|
|
||||
Peter Rogan | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Dr ALASTAIR JONES | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Mark Leigh | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
|
||||
Daniel Franks | Ymddiriedolwr | 19 August 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.99k | £18.90k | £24.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.50k | £23.25k | £25.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 09 JUN 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY; THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR THE SAVING OF LIVES; THE PROMOTION OF CITIZENSHIP, COMMUNITY PARTICIPATION AND DEVELOPMENT IN HEALTHY RECREATION; TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME. IN PARTICULAR BY, BUT NOT LIMITED TO, THE PROVISION OF GRANTS FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE RESIDENTS OF GREATER MANCHESTER AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Blaze Hill Cottage
Wilmslow Road
Prestbury
MACCLESFIELD
Cheshire
SK10 4LG
- Ffôn:
- 01618184686
- E-bost:
- charity@tourdemanc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window