Hanes ariannol GROUNDWORK CHESHIRE
Rhif yr elusen: 514769
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66m | £2.00m | £1.68m | £1.26m | £2.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.65m | £1.98m | £1.71m | £1.58m | £2.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £500.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £300.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.66m | £1.99m | £1.68m | £1.26m | £2.23m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.42k | £6.62k | £5.98k | £3.28k | £6.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.95m | £1.67m | £1.55m | £2.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.55k | £31.09k | £31.30k | £30.07k | £32.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.