ymddiriedolwyr THE BLANDFORD FORUM MUSEUM, HERITAGE AND ARTS TRUST
Rhif yr elusen: 1190608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Francesca Campbell | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Heather Packwood | Ymddiriedolwr | 25 June 2022 |
|
|
||||
Anne Quinney | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Melanie Wyles | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Sheila Nicola Brown | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
LINDA JOHNSON | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|||||
Rex Christopher Badgley | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|||||
Teresa Cooper | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Joy Reynolds | Ymddiriedolwr | 15 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.