ymddiriedolwyr THE TEWKESBURY ABBEY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1187090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Tudor Jeffreys | Cadeirydd | 20 December 2019 |
|
|||||||
Rev Nicholas Duff Davies | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|||||||
Simon Richard Chorley | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||||
JOHN HARVEY PAINTER BA, FCA | Ymddiriedolwr | 22 October 2021 |
|
|||||||
Janet Edith Davis | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||||
Paul David Charman | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|||||||
Paul David Hunston | Ymddiriedolwr | 20 December 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.