BISHOP'S STORTFORD MUSEUM AND ARTS CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Houses a Museum, Auditorium, Meeting Rooms, Dance Studios and cafe/bar area. The complex provides local access to the arts and facilities for a range of cultural activities including dance, theatre, education and cinema.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,117,706
Roddion a chymynroddion | £268.18k | |
Weithgareddau elusennol | £621.53k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £203.06k | |
Buddsoddiadau | £24.94k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,122,853
Codi arian | £103.75k | |
Weithgareddau elusennol | £1.02m | |
Arall | £1.92k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £262,500 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £105.67k | |
Gwariant elusennol | £1.02m |
Pobl

14 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
49 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 27 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1090267 RHODES BIRTHPLACE TRUST
- 09 Mehefin 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Gregory | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|||||
Sophie Elizabeth Martin | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Teresa Di Falco | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Yvonne Roger Estop | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Michelle Brinklow | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Phillips | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Patrick James Brennan | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Graham Pettit | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Steven Connors | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
||||
Deirdre Glasgow | Ymddiriedolwr | 05 June 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £5.02m | £998.67k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £714.65k | £1.02m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £127.50k | £258.01k | £262.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £4.48m | £262.04k | £268.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £117.91k | £177.92k | £203.06k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £422.70k | £549.94k | £621.53k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £835 | £8.76k | £24.94k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £660.20k | £930.79k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £53.18k | £88.01k | £103.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £15.23k | £22.55k | £24.77k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £1.27k | £1.80k | £1.92k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £3.89m | £3.87m | £3.86m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £577.35k | £597.36k | £576.93k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £162.89k | £181.00k | £159.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Chwefror 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Chwefror 2023 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 09 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION FOR PUBLIC BENEFIT AND TO PROMOTE THE PUBLIC APPRECIATION OF THE ARTS IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A MUSEUM, COMMUNITY ARTS CENTRE, THEATRE, CINEMA, ART GALLERY AND LIBRARY. (2) THE PRESERVATION AND MAINTENANCE OF THE COLLECTIONS FORMERLY OF THE BISHOP'S STORTFORD LOCAL HISTORY SOCIETY AND THE CECIL RHODES MEMORIAL MUSEUM. (3) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BISHOP'S STORTFORD AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Charity Secretary
Southmill Arts Centre
1-3 South Road
BISHOP'S STORTFORD
Hertfordshire
- Ffôn:
- 01279 715000
- E-bost:
- info@southmillarts.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window