CAMROSE CENTRE BASINGSTOKE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Up to 5 days a week, up to 4 hours a day, in a drop in day centre offering; temporary shelter, hot meals, showers, clean clothing, food packs to homeless (rough sleeping, sofa-surfing, B&B) and vulnerably housed people as appropriate. Offering a non-judgemental listening ear and guidance towards improving personal circumstances. Assisting with access to other agencies to improve their situations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2020: CIO registration
- CAMROSE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Joseph Sheerin | Cadeirydd | 01 April 2024 |
|
|
||||
Caroline Florence Miles | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Beth Neal | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Samantha Baker | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
MICHAEL BROWNING | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Sarah Cook | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Dr Andrew Taylor BSc DPhil | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Ian Baker | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Jeannette Welton | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.34k | £65.13k | £131.56k | £92.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.73k | £51.07k | £65.26k | £88.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.00k | £18.50k | £18.50k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF HOMELESS PEOPLE AND THOSE WHO ARE AT RISK OF HOMELESSNESS (BY VIRTUE OF BEING VULNERABLY HOUSED) IN BASINGSTOKE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A) ESTABLISHING A SHORT TERM CRISIS RELIEF DAY CENTRE PROVIDING SUCH PEOPLE WITH SUPPORT, COMPANIONSHIP, ADVICE, INFORMATION, FOOD, CLOTHING, SLEEPING EQUIPMENT, HAIRCUTS, SHOWERING FACILITIES AND ACCESS TO TELEPHONES AND IT EQUIPMENT FOR THE PURPOSES OF COMMUNICATION; B) RAISING AWARENESS OF HOMELESSNESS IN BASINGSTOKE, ADVOCATING FOR HOMELESS PEOPLE AND THOSE AT RISK OF HOMELESSNESS (BY VIRTUE OF BEING VULNERABLY HOUSED) WITH THE AIM OF BETTER MEETING THEIR NEEDS AND IMPROVING THEIR CONDITIONS. 2) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE ‘SOCIALLY EXCLUDED’ MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF BEING A MEMBER OF A SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GLEBE HALL
St Michael's Church
Church Square
Basingstoke
RG21 7QW
- Ffôn:
- 01256320877
- E-bost:
- info@thecamrosecentre.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window