Ymddiriedolwyr CHELMARSH PARISH HALL
Rhif yr elusen: 515078

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS S JACKMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Brendon Drew | Ymddiriedolwr | 13 March 2025 |
|
|
||||
Dawn Dawson | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Warwick Jackson | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Heather Elizabeth Neale | Ymddiriedolwr | 17 March 2022 |
|
|
||||
Jane Rosemary Harding | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Theresa Ann Cole | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
RICHARD JOHN WOODS | Ymddiriedolwr | 19 April 2013 |
|
|||||
JENNIFER EVERITT | Ymddiriedolwr | 24 March 2012 |
|
|
||||
GLYN LUCAS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GLENYS WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.