ymddiriedolwyr THE SPECTACLE MAKERS' CHARITY
Rhif yr elusen: 1186122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Parkins | Cadeirydd | 25 August 2020 |
|
|
||||
Naz Raoof | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Lisa Jean Hopkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Miriam Conway | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Rupal Lovell-Patel | Ymddiriedolwr | 15 December 2022 |
|
|
||||
Judith Morris | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Dr Robert Cubbidge | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Francis Drasar | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
ROBERT FELIX DUFTON | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.