HOPE PREGNANCY ADVICE CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Running a pregnancy advice and crisis centre, providing advice especially to women who face unplanned pregnancies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Ealing
Llywodraethu
- 02 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1154099 FOUNDATION FOR LIFE (SALISBURY)
- 20 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FROUKJE CRADOCK | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|||||||||
John Charles Silva | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|||||||||
Marta Randle Douglass Willcox | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|||||||||
Hendrik Lourens Martinus Du Plessis | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.26k | £500 | £42.76k | £13.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £755 | £2.16k | £5.56k | £1.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: A) TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND WELL-BEING OF WOMEN & THEIR UNBORN CHILDREN FROM THE POINT OF CONCEPTION AS WELL AS THEIR FAMILIES IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AS SET OUT IN THE STATEMENT OF BELIEFS BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER APPROPRIATE IN THE WEST LONDON AREA AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AS SET OUT IN THE STATEMENT OF BELIEFS IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT IN PARTICULAR (BUT NOT SO AS TO LIMIT THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BY THE PROVISION OF ADVICE AND ASSISTANCE TO WOMEN AND THEIR PARTNERS AND FAMILIES WHO ARE EXPERIENCING UNPLANNED OR UNWANTED PREGNANCY OR SUFFERING FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, DISTRESS OR POVERTY DURING OR AS A RESULT OF PREGNANCY OR FOLLOWING ABORTION, MISCARRIAGE, COT DEATH, STILL BIRTH, LOSS OF A CHILD, RAPE OR OTHER SEXUAL ABUSE; C) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN THE SAID LOCATION AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AND THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE TRUST. D) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF PREGNANCY AND THE TERMINATION OF PREGNANCY AND INTO THE EFFECTS THEREOF UPON WOMEN WHETHER PHYSICAL, MEDICAL OR PSYCHOLOGICAL BY A PROVISION OF A SERVICE TO SCHOOLS AND COLLEGES THAT ENCOURAGES AND HELPS YOUNG PEOPLE TO MAKE RESPONSIBLE AND HEALTHY CHOICES WITH REGARD TO THEIR SEXUAL BEHAVIOUR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
INTERNATIONAL PRESBYTERIAN CHURCH
53 DRAYTON GREEN
LONDON
W13 0JE
- Ffôn:
- 02089974706
- E-bost:
- hope@hopepregnancyealing.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window