DEMENTIA MATTERS - HERE (FORDSHIRE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting and facilitating the increase of opportunities for people affected by dementia to live well with their diagnosis and remain a part of their community for as long as possible. Supporting and facilitating facilities to maximise social and recreational opportunities. Raising awareness of the issues affecting people with dementia and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1173514 LEOMINSTER MEETING CENTRE (LMC)
- 14 Ionawr 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SHIRLEY BARBARA EVANS | Cadeirydd | 07 January 2020 |
|
|
||||
Cheryl Poole | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||
Andrew Wood | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Natalie Cooke | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
David Stuart Pearson | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
||||
PHILLIPA MARY BRUCE-KERR | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.44k | £134.70k | £153.76k | £139.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.88k | £53.20k | £139.86k | £174.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT OF PEOPLE IN HEREFORDSHIRE, DIAGNOSED WITH DEMENTIA WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF THEIR ILLNESS BY:- · RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA AND THEIR FAMILIES, BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION, BY PROVIDING AND PROMOTING EDUCATION AND INFORMATION; · AWARENESS CAMPAIGNS; WORKSHOPS; FORUMS; AND OTHER EVENTS WHICH WILL ENCOURAGE COMMUNITIES TO BE GENERALLY MORE ACCEPTING OF AND CONFIDENT IN ENGAGEMENT; · SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF LOCAL NETWORK GROUPS AND LINKING GROUPS TO ENABLE THEM TO MAKE A MORE EFFECTIVE AND JOINED UP APPROACH; · SUPPORTING THE INCREASE AND COORDINATION OF OPPORTUNITIES FOR PEOPLE AFFECTED BY DEMENTIA TO ENGAGE WITH THEIR COMMUNITIES AND TO ENABLE THOSE COMMUNITIES TO ADAPT SERVICES TO BETTER MEET THEIR NEEDS; AND · SUPPORTING DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FACILITIES AND SERVICES TO MAXIMISE SOCIAL AND RECREATIONAL OPPORTUNITIES FOR PEOPLE AFFECTED BY DEMENTIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Northern Lights Business Park
Clinton Road
Leominster
Herefordshire
HR6 0SW
- Ffôn:
- 01432 804480
- E-bost:
- dementiamattershere@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window