Hanes ariannol WINDMILL HILL WINDMILL TRUST

Rhif yr elusen: 1188439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £57.94k £16.57k £12.84k £9.76k
Cyfanswm gwariant £0 £12.99k £22.25k £48.83k £12.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.00k N/A N/A N/A