Ymddiriedolwyr CYLCH MEITHRIN MACHYNLLETH

Rhif yr elusen: 1187512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (73 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tamsin Elizabeth Cathan Davies Cadeirydd 19 January 2021
Dim ar gofnod
Elena Blackmore Ymddiriedolwr 08 April 2025
Dim ar gofnod
GWENAN JONES PHILLIPS Ymddiriedolwr 08 October 2024
Dim ar gofnod
Sian-Anwen Calban Ymddiriedolwr 01 March 2022
Dim ar gofnod
Edwina Mansell Wilkes Ymddiriedolwr 01 March 2022
CANOLFAN PENNAL CYF
Derbyniwyd: Ar amser
BRO DDYFI PIANO FUND
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 196 diwrnod
Carys Jones Ymddiriedolwr 28 September 2021
Dim ar gofnod
Tomi Glyn Rowlands Ymddiriedolwr 19 May 2021
Dim ar gofnod