Ymddiriedolwyr DULWICH AND DISTRICT U3A

Rhif yr elusen: 1188529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Finola Maeve Norah Stack Ymddiriedolwr 13 February 2025
Dim ar gofnod
Daniel Mark Friedman Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Neil Abrahams Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Sheila Northover Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Christine Helen Hensby Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Timothy John Pagan Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Karen Elizabeth Chessell Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Julia Mary Bairstow Ymddiriedolwr 26 May 2022
Dim ar gofnod
Keith Martyn Ball Ymddiriedolwr 18 May 2021
Dim ar gofnod
Caroline Knapp Ymddiriedolwr 18 May 2021
Dim ar gofnod
Helen Virginia Robertson Ymddiriedolwr 18 May 2021
Dim ar gofnod
Anne Sharpley Ymddiriedolwr 03 August 2020
Dim ar gofnod