THE PATRICK FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The museum consists of a collection of items relevant to the history and heritage of the Patrick Family and Patrick Motors Limited, and associated businesses. The charity receives income from investments & has commenced an educational programme with another local charity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 12 Hydref 1984: Cofrestrwyd
- 02 Hydref 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.51k | £41.16k | £32.15k | £338.49k | £41.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.59k | £72.29k | £308.10k | £316.39k | £120.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 01 Hydref 2024 | 244 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20 AUGUST 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF THE MUSEUM FOR THE EXHIBITION TO THE PUBLIC OF THE EXISTING COLLECTION AND SUCH OTHER EXHIBITS OR ITEMS ASSOCIATED WITH TRANSPORT OVER THE YEARS AS MAY FROM TIME TO TIME BE COMPRISED IN THE TRUST FUND AND TO PRESERVE THE SAME AS A COLLECTION. (SEE DEED FOR FURTHER DETAILS).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window