ymddiriedolwyr NORTH GUILDFORD FOOD BANK
Rhif yr elusen: 1188640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Couzens | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|||||
Geoffrey Robert Andrews | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Clare Porter | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Fothergill | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Zoe Anne Watts | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Susan Margaret Williams | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.