Dogfen lywodraethu CHARITY FOR THE CONGLETON DETACHMENT OF THE 5TH VOLUNTEER BATTALION THE CHESHIRE REGIMENT
Rhif yr elusen: 515659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 11 FEBRUARY 1905 AS VARIED BY SCHEMES DATED 16 OCTOBER 1956 AND 21 AUGUST 1992. as amended on 05 Apr 2019 as amended on 01 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
To provide facilities for furthering the efficiency of Units and members of the Reserve Forces and the Service Cadet Organisations in the Borough of Congleton, Cheshire East, Cheshire West, Chester and the County of Cheshire.”
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE BOROUGH OF CONGLETON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.