ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, HARDWICK
Rhif yr elusen: 1188527
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Clare Louise Coates | Cadeirydd | 29 October 2022 |
|
|
||||
Clare Elizabeth Bigg | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Dr Jeffrey Lyndon Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Michaela Jane Vyse McNeill | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Lois Patricia Frettsome | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Patricia Carol Maguire | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Alison Denise Marcus | Ymddiriedolwr | 03 May 2020 |
|
|
||||
JANET HAYMAN | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||
JANE ELIZABETH MUNCEY | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||
Prof CHRISTOPHER JOHN BRISTOW FORD | Ymddiriedolwr | 01 June 1993 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.