Ymddiriedolwyr CHARTERED INSTITUTE OF FUNDRAISING
Rhif yr elusen: 1188764

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harpreet Kaur Kondel | Cadeirydd | 12 April 2023 |
|
|||||
Monwara Shanti Ali | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Damian Craig Chapman | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Jordan Daniel Miller-Hughes | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Bruce Rae Tait | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Caroline Germaine Solange Rand | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Gary William Kernahan | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Parkes | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Rebecca Mansell | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Sofia Zeenat Sheikh | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.