Hanes ariannol THE PRESTON MUSLIM SOCIETY-JAMEA MASJID PRESTON
Rhif yr elusen: 515749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.45k | £719.94k | £399.21k | £770.52k | £741.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.14k | £306.43k | £76.22k | £107.70k | £144.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £701.01k | N/A | £770.52k | £713.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | N/A | £0 | £10.26k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £18.93k | N/A | £0 | £17.16k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £306.43k | N/A | £107.70k | £119.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | £25.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £839 | £2.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.