ymddiriedolwyr RICHARD SHEPHARD MUSIC FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1189066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Hon Michael Benson MBE | Cadeirydd | 15 April 2020 |
|
|
||||
Andrea Marion Hayes | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|||||
David Christopher James Pipe | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|||||
James Peter Edward Downey | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Richard Grosberg | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Edward Young | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Professor Lynne Dawson | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||
Sir Ron Cooke | Ymddiriedolwr | 15 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.