STEP UP MCR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Step Up MCR is a grant making organisation that supports a range of Charitable Activities that support the five ways to wellbeing. We support community development, and local giving that helps people Connect, Be Active, Take Notice, Keep Learning and to Give. We provide services to support more impactful and collaborative giving to meet the needs of the communities we work with.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 28 Medi 2020: Cofrestrwyd
- STEP UP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christos Kottis | Ymddiriedolwr | 09 April 2025 |
|
|
||||
Dave Knott | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Yasmin Amelia Clarke | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Thomas Joseph Frederick Woodcock | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Angela Martin | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Dr Paula Turner | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Dr James Scott Vandeventer | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £82.96k | £129.90k | £125.06k | £130.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £697 | £89.94k | £124.81k | £113.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 FEB 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE CHARITY'S OBJECTS ARE TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, THE AREA OF BENEFIT, INCLUDING: 3.1.1 THE PROMOTION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC OF URBAN REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION (AND IN PARTICULAR IN THE AREA OF BENEFIT AND SURROUNDING AREAS) BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS; 3.1.1.1 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP; 3.1.1.2 THE RELIEF OF UNEMPLOYMENT; 3.1.1.3 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RETRAINING, PARTICULARLY OF UNEMPLOYED PEOPLE, AND PROVIDING UNEMPLOYED PEOPLE WITH WORK EXPERIENCE; 3.1.1.4 THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSULTANCY OR OTHER CHARITABLE HELP IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP:-(I) TO ENABLE PEOPLE TO SET UP THEIR OWN BUSINESS OR (II) TO EXISTING BUSINESSES; 3.1.1.5 THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKPLACE, BUILDING AND / OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS; 3.1.1.6 THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; 3.1.1.7 THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED OF SUCH FACILITIES; 3.1.1.8 THE PROVISION OF OFFICE AND MEETING SPACE FOR NON-PROFIT MAKING ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS; AND 3.1.1.9 SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES. 3.1.2 THE DEVELOPMENT OF CAPACITY AND SKILLS OF MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES WITHIN THE AREA OF BENEFIT AND SURROUNDING AREAS IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; AND 3.1.3 THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE WHO ARE SOCIAL EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY (AND FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE 'SOCIALLY EXCLUDED' MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY, AS A RESULT OF BEING A MEMBER OF A SOCIALLY AND ECONOMICALLY DEPRIVED COMMUNITY).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Resonance Centre
The Old School House
Clayton Street
Manchester
M11 4EA
- Ffôn:
- 07584556989
- E-bost:
- hello@stepupmcr.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window