ymddiriedolwyr THE UNITED CHARITIES OF ABEL COLLIN
Rhif yr elusen: 1188997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elisabeth Ellis | Cadeirydd | 12 April 2022 |
|
|
||||
Jamie Dean Douglas | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Catherine Edwards | Ymddiriedolwr | 05 September 2023 |
|
|
||||
Peter Mellors | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Jagdip Singh Tank | Ymddiriedolwr | 12 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Watson | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
MARGARET COWARD | Ymddiriedolwr | 12 December 2012 |
|
|||||
BERYL BENNETT | Ymddiriedolwr | 24 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.