Hanes ariannol WELSH HOUSING AID LIMITED
Rhif yr elusen: 515902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.68m | £3.90m | £4.38m | £4.25m | £4.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.41m | £3.60m | £3.73m | £3.95m | £4.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £674.89k | £524.62k | £548.60k | £669.27k | £762.67k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00m | £1.58m | £2.20m | £2.32m | £2.32m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £604.81k | £837.11k | £1.07m | £620.14k | £844.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.07m | £3.06m | £3.30m | £3.62m | £3.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.75k | £1.74k | £12 | £3.35k | £28.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £55.00k | £80.21k | £334.20k | £97.28k | £79.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.14m | £3.34m | £3.45m | £3.63m | £4.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £269.69k | £259.25k | £275.35k | £317.66k | £492.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.53k | £5.85k | £6.00k | £6.15k | £6.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.