ymddiriedolwyr WEST SUSSEX TRAVEL SOCIETY CHARITY
Rhif yr elusen: 1189157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Kim Woodley | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||
Michael Henry Turner | Ymddiriedolwr | 08 January 2024 |
|
|||||
James Brian Shimwell | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|
||||
STANLEY WILLIAM YOUNG | Ymddiriedolwr | 01 April 2003 |
|
|||||
IAN BROCK PETERKIN | Ymddiriedolwr | 02 June 1997 |
|
|||||
Michael Douglas Steele | Ymddiriedolwr | 01 July 1992 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.