Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF THE A453 CHURCHES OF SOUTH NOTTINGHAMSHIRE
Rhif yr elusen: 1189059

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev RICHARD COLEMAN | Cadeirydd | 01 June 2019 |
|
|||||
Christine Pilnick | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Bridget Plimmer | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Erica Turner | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Carole Edis | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|||||
Julie Moore | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Pat Harrison | Ymddiriedolwr | 28 May 2023 |
|
|
||||
Sonya Hawkins | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Graham Grocock | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
Angela Howard | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Raymond State | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Anne Farnsworth | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
Janet State | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.