Hanes ariannol THE ST PETER AND ST PAUL SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 516113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £882.54k | £996.81k | £1.07m | £1.25m | £1.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £968.63k | £928.21k | £1.05m | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £30.66k | £32.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £910 | £1.20k | £3.87k | £2.30k | £320 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £65.76k | £109.92k | £77.32k | £76.92k | £27.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £815.87k | £885.69k | £989.37k | £1.17m | £103.23k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £42.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.03m | £968.63k | £928.21k | £1.05m | £1.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.03k | £23.77k | £30.94k | £36.21k | £33.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.