Ymddiriedolwyr THE NATIONAL ASSOCIATION OF WRITERS IN EDUCATION
Rhif yr elusen: 1190424

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Neale | Cadeirydd | 09 November 2019 |
|
|
||||
Karina Lickorish Quinn | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Dr Yvonne Kim Battle-Felton | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Jane Elizabeth Moss | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Dr Jocelyn Page | Ymddiriedolwr | 03 January 2025 |
|
|
||||
Ruth Joanna Moore | Ymddiriedolwr | 16 December 2024 |
|
|
||||
Francis Jonathan Gilbert | Ymddiriedolwr | 16 December 2024 |
|
|
||||
Dr Heather Richardson | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Lucy Jade Sweetman | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Jonathan Frederick Davidson | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.