Ymddiriedolwyr WEST MIDLANDS HISTORIC BUILDINGS TRUST

Rhif yr elusen: 516158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lewis Thomas Hobbs Ymddiriedolwr 24 May 2023
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Hayley Andrews Ymddiriedolwr 01 February 2023
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Robin Sellers Ymddiriedolwr 10 January 2019
THE WORCESTERSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Wolverhampton Heritage Trust
Derbyniwyd: Ar amser
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
IAN WILSON Ymddiriedolwr 06 July 2017
THE JOHN MASEFIELD SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
EDWARD GRAHAM BARRON Ymddiriedolwr 03 November 2016
Wolverhampton Heritage Trust
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORCESTERSHIRE BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
WEST MIDLANDS HERITAGE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NICOLAS CROMBIE Ymddiriedolwr 03 November 2016
Dim ar gofnod
Andrew Foster Ymddiriedolwr 03 November 2016
Dim ar gofnod
Philip Adams Ymddiriedolwr 13 January 2014
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY OLD HILL
Derbyniwyd: Ar amser