Ymddiriedolwyr BNJC
Rhif yr elusen: 1195729

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (289 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Louis Sugarman | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Raymond Simonson | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|||||
Yael Breuer | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Elissa Jo Estrin | Ymddiriedolwr | 13 July 2024 |
|
|
||||
Justin Antony Bohm | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
NATASHA RACHEL ISAAC | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|
||||
MICHAEL PHILIP DAVIDS | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.