Hanes ariannol SAVE THE FAMILY LTD
Rhif yr elusen: 516484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £929.18k | £938.76k | £1.13m | £811.46k | £829.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £912.51k | £956.15k | £939.84k | £905.91k | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £25.00k | N/A | £13.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £530.35k | £480.42k | £727.86k | £376.44k | £436.70k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £22.51k | £14.31k | £36.33k | £20.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £237.81k | £274.29k | £231.18k | £229.56k | £211.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £423 | £712 | £169 | £76 | £2.50k | |
|
Incwm - Arall | £160.60k | £160.83k | £158.97k | £169.06k | £158.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £164.51k | £6.15k | £0 | £35.10k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £871.89k | £916.21k | £903.38k | £870.49k | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.12k | £5.44k | £1.97k | £927 | £3.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.50k | £6.93k | £3.50k | £3.60k | £3.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £34.49k | £34.49k | £34.49k | £34.49k | £34.49k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.