ymddiriedolwyr THE CULTURAL SPRING
Rhif yr elusen: 1191465
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graeme Thompson | Cadeirydd | 18 May 2020 |
|
|||||||
Joan Atkinson | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||||
Glenn David Coyne | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||||
Fiona Martin | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|||||||
Denise Wilson | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|||||||
Mark Anthony Dawson | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||||
Eleanor Caroline Turner | Ymddiriedolwr | 18 August 2021 |
|
|
||||||
Ian High | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.