ymddiriedolwyr LEVENS VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1192940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiona Sanders | Cadeirydd | 30 December 2020 |
|
|||||
David Ian Rogerson | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Nicola Beard | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Vanessa Riley | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Robyn Elise Atkinson | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Janet Hazel Mason | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Christine Riley | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|
||||
Alan Miller | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|
||||
Sheila Watson | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|
||||
JOHN ROBERT WOOD | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|||||
Susan Elizabeth Bagot | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|
||||
Helen Golding Miller | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|
||||
Hugh Connor | Ymddiriedolwr | 30 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.