Ymddiriedolwyr ALMONDSBURY PARISH HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1192928

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garth Jackson | Cadeirydd | 19 July 2023 |
|
|
||||
Nicola Holland | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Antonio Piccioni | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Kelly Hartigan | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Christopher John Woodward | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Lee Swift | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
James Summerhill | Ymddiriedolwr | 23 June 2022 |
|
|
||||
Christopher Hancock | Ymddiriedolwr | 28 February 2022 |
|
|
||||
Margaret Jean Tyrrell | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|||||
Rebecca Sweet | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Mark Williams | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.