ymddiriedolwyr Redditch Youth for Christ
Rhif yr elusen: 1192046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald John Skelton | Cadeirydd | 17 August 2020 |
|
|
||||
David William John Horton | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Dawn Evans | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Amanda Victoria Worley | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Simon Forrest | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Philip Maurice Williams M.Ed | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Rev Richard Martin Clark MA | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|||||
Paul Christopher Nash | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Tim Geoffrey Moores MA | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
Alaistair John Reid | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.