Hanes ariannol WOODHALL HILLS SUNDAY SCHOOL CHARITY

Rhif yr elusen: 516863
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.96k £4.43k £4.96k £5.84k £5.38k
Cyfanswm gwariant £456 £458 £511 £510 £67.61k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A