THE CLWYD FINE ARTS TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage an appreciation of our Welsh Fine Arts Heritage by providing a collection of works of art relating to both Wales in general, and more particularly to the region of North Wales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Conwy
- Gwynedd
- Powys
- Sir Ddinbych
- Sir Y Fflint
- Wrecsam
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1040969 BODELWYDDAN CASTLE TRUST
- 02 Hydref 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Helen Sylvia Papworth | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|||||
DAVID VERNON BAMBER | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||
Dr KENNETH DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RHIANNON WYN HUGHES MBE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32 | £33 | £14 | £50.01k | £224.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £60 | £1.50k | £6.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 04 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 JULY 1985 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION DATED 29 NOVEMBER 1996
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE PURPOSE OF FOSTERING AN APPRECIATION OF WELSH ART, A COLLECTION OF WORKS OF ART RELATING TO WALES AND MORE PARTICULARLY TO THE FORMER COUNTY OF CLWYD SUCH COLLECTION TO INCLUDE WORKS DEPICTING WALES OR ITS INHABITANTS OR WORKS EXECUTED BY WELSH ARTISTS EITHER IN THE PRINCIPALITY OR ELSEWHERE AND TO MAKE ALL SUCH WORKS AVAILABLE FOR VIEWING BY THE PUBLIC IN GENERAL WITH A VIEW TO ADVANCING THE EDUCATION OF THE PUBLIC
Maes buddion
NORTH WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sailsbury & Co
Irish Square
Upper Denbigh Road
ST. ASAPH
Clwyd
LL17 0RN
- Ffôn:
- 07972003732
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window