ymddiriedolwyr OLDHAM, ROCHDALE AND TAMESIDE ORGANISTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 516899
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward James McHale BSc | Cadeirydd | 23 April 2022 |
|
|||||
Dr Elizabeth Jane Cooper | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
Joe Dawson | Ymddiriedolwr | 29 April 2017 |
|
|||||
Graham Peter Chamberlain BA | Ymddiriedolwr | 30 April 2016 |
|
|
||||
BERYL MARGARET KILPATRICK | Ymddiriedolwr | 13 December 2012 |
|
|
||||
BARRIE JOHN BRAILSFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BIRCH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARK JOSEPH JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
EDWARD RIGG | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PHILIP JOHN LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.