DEAF RAINBOW UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support, represent and inform members of the Deaf Community in the UK who are LGBT plus.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammy Grace Broskom | Cadeirydd | 16 December 2021 |
|
|||||
Paul Robert Scott | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
William Everett | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Christopher D Coles | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Arran Masterman | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.66k | £26.05k | £1.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.06k | £17.16k | £11.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Chwefror 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ebrill 2024 | 82 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Chwefror 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 13 NOV 2020 AMENDED ON 01 DEC 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (A) THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION OF DEAF LGBTIQA+ PEOPLE ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY , SEXUAL ORIENTATION OR RELIGION; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS IN EQUALITY AND DIVERSITY; (C) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN OF LGBTIQA+ ORGANISATIONS/SECTOR OF THE NEEDS OF DEAF LGBTIQA+ PEOPLE; (D) REPRESENTING, INFORMING AND SUPPORTING DEAF PEOPLE WHO ARE LGBTIQA+ IN THE UK AS A MARGINALISED GROUP WITHIN A MINORITY (E) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY. (F) PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS, ORGANISATIONS AND CORPORATIONS FOR DEAF LGBTIQA+.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 Albany Road
Ealing
LONDON
W13 8PQ
- Ffôn:
- 07871186645
- E-bost:
- HELLO@DEAFRAINBOWUK.ORG.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window